發(fā)布日期:2017-11-14
醫(yī)藥地方臺(tái)根據(jù)藥企公告梳理發(fā)現(xiàn),2017年10月份有26家藥企發(fā)布了人事公告,其中有14位藥企高管申請(qǐng)辭職,包括國(guó)藥股份董事馬萬(wàn)軍、恒瑞董事郭毅民等。辭職原因主要為個(gè)人原因、工作調(diào)整等。
01、國(guó)藥股份董事辭任
10月26日,國(guó)藥股份公告,馬萬(wàn)軍因個(gè)人原因提出辭去公司董事長(zhǎng)、董事及董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)職務(wù),辭職后不再擔(dān)任本公司其他任何職務(wù)。。與此同時(shí),董事會(huì)選舉劉勇?lián)螄?guó)藥一致第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)職務(wù)。
02、恒瑞醫(yī)藥董事辭職
10月30日,恒瑞醫(yī)藥公告,郭毅民因工作變動(dòng)申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù),同時(shí)辭去董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)中的相關(guān)職務(wù)。
03、西安楊森高管變更
10月13日,西安楊森中國(guó)區(qū)總裁 Asgar Rangoonwala 宣布,西安楊森核心產(chǎn)品事業(yè)部負(fù)責(zé)人朱益飛決定離開(kāi)公司尋求外部發(fā)展機(jī)會(huì),最后工作日至10月31日。據(jù)悉,朱益飛將赴任國(guó)內(nèi)大型藥企齊魯制藥,擔(dān)任副總經(jīng)理。而接替朱益飛的人選尚未確定,目前由西安楊森中國(guó)區(qū)總裁 Asgar Rangoonwala 暫時(shí)代管。
10月30日,西安楊森宣布,高級(jí)財(cái)務(wù)總監(jiān)Annie Sun辭去目前職務(wù)尋求外部發(fā)展機(jī)會(huì),最后工作日是11月3日。同時(shí),由楊森亞太區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān) Larry Yuan 自下月6日起接替 Annie 負(fù)責(zé)西安楊森的財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)工作,Larry 繼續(xù)直線匯報(bào)給楊森亞太區(qū)財(cái)務(wù)副總裁 Cherry Huang。
04、美敦力更換中國(guó)區(qū)高管
10月14日,美敦力大中華區(qū)MITG副總裁馬敏宣布將離職,最后任期為本月31日,據(jù)了解,馬敏11月1日將就任史賽克中國(guó)區(qū)CEO一職。今年4月,在史賽克(Stryker)工作了10年的中國(guó)區(qū)總經(jīng)理金路(William Jin)離任,繼任者一直沒(méi)有確定,直至近日方由業(yè)內(nèi)傳出將由美敦力MITG馬敏接任。
05、瑞朗醫(yī)藥副總經(jīng)理辭職
10月11日,瑞朗醫(yī)藥公告,牛衛(wèi)紅因個(gè)人原因決定辭去公司副總經(jīng)理的職務(wù),辭職后不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。
06、天圣制藥董事兼董秘離職
10月24日,天圣制藥公告,杜春輝因個(gè)人原因辭去公司董事、董事會(huì)秘書(shū)職務(wù),辭職后不再在公司擔(dān)任其他職務(wù)。在未正式聘任新的董事會(huì)秘書(shū)之前,暫由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)王開(kāi)勝代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。
07、衛(wèi)光生物董事辭職
10月16日,衛(wèi)光生物公告,張宗建因個(gè)人原因,申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù),辭職后不擔(dān)任公司任何職務(wù)。
10月20日,衛(wèi)光生物公告,同意聘請(qǐng)張戰(zhàn)擔(dān)任公司總經(jīng)理,任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止;同意補(bǔ)選張戰(zhàn)為公司董事候選人并將補(bǔ)選董事的議案提交公司最近一次股東大會(huì)審議。
08、吉藥控股高管變更
10月16日,吉藥控股公告,選舉孫軍為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)兼公司總經(jīng)理,聘任張亮擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū),張忠偉擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān),王德恒、由克利、張華、辛大成、張亮、劉龍為副總經(jīng)理。上述高級(jí)管理人員任期三年,自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿為止。
10月27日,吉藥控股公告,因工作調(diào)動(dòng),張華申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù),經(jīng)公司與張華協(xié)商后,張華辭去公司副總經(jīng)理后,將繼續(xù)留任控股子公司吉林金寶藥業(yè)股份有限公司,負(fù)責(zé)金寶藥業(yè)生產(chǎn)工作。
09、瑞興醫(yī)藥副總經(jīng)理周益辭職
10月19日,瑞興醫(yī)藥公告,周益因個(gè)人原因辭去副總經(jīng)理職務(wù),辭職后繼續(xù)在公司工作,不再擔(dān)任董事、高管職務(wù)。
10、恒康醫(yī)療審計(jì)部經(jīng)理、監(jiān)事辭職
10月10日,恒康醫(yī)療公告,趙洋生因工作變動(dòng)申請(qǐng)辭去公司審計(jì)部經(jīng)理及第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù),辭職后將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。
11、未名醫(yī)藥獨(dú)董朱清濱辭職
10月16日,未名醫(yī)藥公告,因工作原因,朱清濱提出辭去公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員、薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。辭去上述職務(wù)后,不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
12、莎普愛(ài)思獨(dú)立董事辭職
10月17日,莎普愛(ài)思公告,潘煜雙因個(gè)人原因提請(qǐng)辭去本公司獨(dú)立董事職務(wù),并相應(yīng)辭去其所任的本公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員、薪酬與考核委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員的職務(wù)。辭職后不再擔(dān)任本公司任何職務(wù)。
13、高永平辭任銳康藥業(yè)非執(zhí)行董事
10月9日,銳康藥業(yè)公告,自2017年10月9日起,高永平已辭任非執(zhí)行董事,以及馮永生已辭任公司秘書(shū),而王妙純獲委任為公司秘書(shū)。
14、姜鑫擔(dān)任中國(guó)醫(yī)藥董事長(zhǎng)
10月9日,中國(guó)醫(yī)藥公告,因工作調(diào)整原因,譚星輝申請(qǐng)辭去公司董事長(zhǎng)、董事及董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)相關(guān)職務(wù)。同時(shí),公司選舉姜鑫擔(dān)任公司董事長(zhǎng),任期至本屆董事會(huì)屆滿。
15、馬平任中國(guó)醫(yī)藥外部董事
10月19日,國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)公告,楊柳(女)任中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司黨委副書(shū)記,聘任馬平為中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司外部董事,聘任期三年(自2017年5月至2020年4月)。
16、諾和諾德高管變更
10月1日,諾和諾德大中國(guó)區(qū)總裁柯米拉正式被任命為負(fù)責(zé)諾和諾德商務(wù)策略及企業(yè)事務(wù)的執(zhí)行副總裁,作為這一新部門(mén)的掌門(mén)人,她將負(fù)責(zé)公司的多項(xiàng)企業(yè)職能,包括市場(chǎng)準(zhǔn)入、市場(chǎng)推廣、戰(zhàn)略、企業(yè)交流、投資者關(guān)系及可持續(xù)發(fā)展。
為了保證新的領(lǐng)導(dǎo)者上任之前諾和諾德中國(guó)區(qū)的有效運(yùn)行,諾和諾德任命葉樸(Jeppe Theisen)作為大中國(guó)區(qū)臨時(shí)負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)SVP所有決策權(quán)直至新的SVP就任。
17、葵花藥業(yè)發(fā)布人事公告
10月10日,葵花藥業(yè)公告,同意選舉關(guān)彥斌為公司董事長(zhǎng),同時(shí)續(xù)聘其為公司總經(jīng)理(總裁);此外,繼續(xù)聘任的有:田艷擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù),萬(wàn)允國(guó)、任景尚、吳國(guó)祥為公司副總經(jīng)理(副總裁),張延輝為公司總經(jīng)理助理(總裁助理)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,譚暢為公司總經(jīng)理助理(總裁助理),周廣闊擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)。同時(shí),同意聘任劉寶東為公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人以及第三屆監(jiān)事會(huì)主席。上述人員任期三年。
18、鷺燕醫(yī)藥換屆選舉
10月20日,鷺燕醫(yī)藥公告,選舉吳金祥、雷鳴、楊聰金、吳迪為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事;選舉林志揚(yáng)、黃炳藝、唐炎釗為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事;選舉李翠平、林碧云為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
19、片仔癀聘任副總經(jīng)理
10月27日,片仔癀公告,同意聘任劉叢盛為公司副總經(jīng)理。
20、科倫藥業(yè)聘任副總經(jīng)理
10月27日,科倫藥業(yè)公告,由公司總經(jīng)理提名,公司聘任魏青杰擔(dān)任公司副總經(jīng)理,任期從董事會(huì)通過(guò)之日起至本屆管理層任期屆滿為止。
21、哈藥集團(tuán)換帥!張鎮(zhèn)平任董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理
10月27日,哈藥集團(tuán)公告,推選張鎮(zhèn)平擔(dān)任公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)并兼任公司總經(jīng)理;同時(shí)聘任劉波、孟曉東、吳志軍、沙梅、魏雙瑩、周行為公司副總經(jīng)理,同時(shí)聘任劉波兼任公司總會(huì)計(jì)師,孟曉東兼任公司董事會(huì)秘書(shū)。
22、阿諾醫(yī)藥任命方香生為財(cái)務(wù)總監(jiān)
10月11日,阿諾醫(yī)藥公告,張鋼鈞因個(gè)人原因辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職位,公司任命方香生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)(首席財(cái)務(wù)官),YUANRUI-RONG為公司常務(wù)副總經(jīng)理(總裁兼首席醫(yī)學(xué)官),任職期限均自本次董事會(huì)通過(guò)之日起至公司第一屆董事會(huì)屆滿之日。
23、司太立聘任副總經(jīng)理
10月17日,司太立公告,聘任王潔云、劉鵬程為公司副總經(jīng)理,任期自公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)之日起,至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
24、新天藥業(yè)聘任公司副總經(jīng)理
10月24日,新天藥業(yè)公告,同意聘任陳玉友為公司副總經(jīng)理,任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿為止。
25、元和藥業(yè)選舉劉杰為董事長(zhǎng)
10月27日,元和藥業(yè)公告,因公司原董事長(zhǎng)劉忠元辭去公司董事、董事長(zhǎng)、法定代表人職務(wù),為滿足公司治理的需要,公司股東大會(huì)選舉劉杰為公司新任董事,并經(jīng)董事會(huì)選舉劉杰為公司董事長(zhǎng)。劉杰持有元和藥業(yè)5.69%股份。
劉杰任職期限自公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通過(guò)之日至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
26、凱萊英換屆選舉
11月1日,凱萊英公告,選舉HAO HONG為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)兼任總經(jīng)理(為連任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理)。此外,公司同意聘任楊蕊(兼任財(cái)務(wù)總監(jiān))、James Randolph Gage、洪亮、陳朝勇、Pingzhong Huang、黃小蓮、周炎、徐向科(兼任董事會(huì)秘書(shū))為公司副總經(jīng)理;上述人員任職期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿止。
此外,公司選舉HAO HONG、YE SONG、洪亮、林凌、楊晶為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事;潘廣成、李興剛、張昆為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事;狄?jiàn)檴櫋⒅切佬罏楣镜谌龑帽O(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。同時(shí),選舉張婷為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席,任職期限自監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿。
來(lái)源:醫(yī)藥地方臺(tái)(微信號(hào) yiyaoguanchajia)